國務院國資委官方網站“委領導”欄目近日進行更新,據最新名單顯示,周國平、彭華崗已任國務院國資委黨委委員。
據中國經濟網部委人物庫資料顯示,周國平,1960年7月生,此前擔任中國安能建設集團有限公司董事長、黨委書記。彭華崗,1962年10月生,此前擔任國務院國資委秘書長。
周國平簡歷
周國平,男,漢族,1960年7月生,江蘇武進人,1979年9月參加工作,中共黨員,大學學歷。
1983年7月解放軍理工大學(原解放軍工程兵工程學院)地爆專業(yè)畢業(yè)后,歷任濟南軍區(qū)排長、政治指導員、政治教導員,南京軍區(qū)政治部干部部副處長、正團職干事,總政治部干部部干部培訓局正團職干事、副師職干事、副局長,武警北京市總隊政治部副主任、黨委委員、紀委副書記,武警北京市總隊副政治委員、黨委常委、紀委 ……